Název instituce |
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
|
Webové stránky |
http://www.isibrno.cz |
Právní forma |
Veřejná výzkumná instituce |
IČ instituce |
68081731 |
Sídlo |
Královopolská 62/147, Brno, 612 64, Česká republika |
Zřizovatel |
Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1 |
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007 |
Předmět hlavní činnosti |
Předmětem hlavní činnosti ÚPT je vědecký výzkum v oblasti metodologie studia fyzikálních vlastností hmoty, především v oblastech nukleární magnetické rezonance, elektronové mikroskopie a mikroanalýzy, kvantové generace světla a měření a zpracování biosignálů, výzkum a konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí a výzkum speciálních technologií a metod zpracování dat. Svou činností ÚPT přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování a stravovacích služeb svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi a s výrobci přístrojů. |
Další a jiné činnosti |
není uvedeno |
Osoby pověřené řízením |
- prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (den udělení pověření 25.03.2021)
Herčíkova 6, Brno, 612 00
- RNDr. Luděk Frank, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
Poslušného 2679/3, Brno, 628 00
|
Ředitelé |
- RNDr. Luděk Frank, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
Bukovinka 198, Křtiny, 679 05
- Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
Tábor 519/42 D, Brno - Ponava, 602 00
- Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 24.03.2021)
Tábor 519/42d, Brno, 602 00
|
30. 10. 2006 |
Zřizovací listina Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 |
|
8. 3. 2017 |
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚPT ze dne 18.01.2017
|
|
8. 3. 2017 |
Úplné znění zřizovací listiny ÚPT ze dne 28.02.2017 |
|
26. 4. 2021 |
Pověření prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., řízením ÚPT |
|
26. 4. 2021 |
Podpisový vzor prof. Ing. Josefa Lazara, Dr. |
|
27. 8. 2020 |
Výroční zpráva 2019 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. |
|
3. 7. 2019 |
Výroční zpráva 2018 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. |
|
9. 7. 2018 |
Výroční zpráva 2017 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. |
|
27. 7. 2017 |
Výroční zpráva 2016 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. |
|
21. 7. 2016 |
Výroční zpráva 2015 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. |
|
9. 7. 2015 |
Výroční zpráva 2014 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. |
|
10. 7. 2014 |
Výroční zpráva 2013 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. |
|
12. 7. 2013 |
Výroční zpráva 2012 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. |
|
10. 7. 2012 |
Výroční zpráva 2011 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. |
|
18. 7. 2011 |
Výroční zpráva 2010 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. |
|